Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fernando Dalla Chiesa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nando Dalla Chiesa
(Fernando Dalla Chiesa)
Nasce a Firenze (Toscana) il 3 novembre 1949
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
363
Atti di indirizzo e controllo
|
24
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
81
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
DALLA CHIESA e MONACO: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.7701
, 8 marzo 2001
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1992
7
1993
7
1996
25
1997
8
1998
15
1999
8
2000
10
2001
1