Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferruccio Lantini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferruccio Lantini
Nasce a Desio (Milano) il 24 agosto 1886
Deceduto a Roma il 26 novembre 1958
Laurea in Scienze politiche e sociali; Impiegato, Pubblicista / Giornalista
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
121
Interventi e citazioni
|
453
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (7)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (7)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1936
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
"Conversione in legge del r.d.l. 4 giugno 1936-XIV, n. 1368, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di ampliamento della zona industriale di Bolzano e sono state estese alle relative opere della detta zona tutte le disposizioni del regio decreto legge 7 marzo 1935-XIII, n. 234, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1093" (iniziativa Governativa) -
C.1297
, 2 agosto 1936
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge del r.d.l. 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali" (iniziativa Governativa) -
C.1456
, 28 novembre 1936
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge del r.d.l. 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente le modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo" (iniziativa Governativa) -
C.1466
, 28 novembre 1936
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge del r.d.l. 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia" (iniziativa Governativa) -
C.1486
, 30 novembre 1936
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Conversione in legge del r.d.l. 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva (iniziativa Governativa) -
C.1494
, 30 novembre 1936
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge del r.d.l. 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica" (iniziativa Governativa) -
C.1497
, 5 dicembre 1936
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Conversione in legge del r.d.l. 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nob. Cesare Maria De Vecchi conte di Val Cismon è nominato Governatore delle isole italiane dell'Egeo" (iniziativa Governativa) -
C.1506
, 3 dicembre 1936
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943
Progetti di legge presentati
1936
7
1937
13
1938
24
1939
13