Deputati
Filippo Ascierto
Nasce
a
Sant'Agata de' Goti
(Benevento)
il
13 novembre 1957
Laurea in scienze dell'amministrazione; maresciallo dei Carabinieri
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 21 maggio 2001 , con convalida del 13 febbraio 2002
Eletto
nel collegio di Piove Di Sacco
(circoscrizione VENETO 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006