Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Filippo Maria Pandolfi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Filippo Maria Pandolfi
Nasce a Bergamo (Lombardia) il 1 novembre 1927
Laurea in filosofia; dirigente d'azienda.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
3
Atti di indirizzo e controllo
|
177
Interventi
|
539
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
ANSELMI ed altri: Nuova disciplina degli assegni familiari (iniziativa Parlamentare) -
C.3086
, 17 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GALLI ed altri: Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" e del Centro nazionale del libro parlato (iniziativa Parlamentare) -
C.3111
, 19 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SORGI ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (iniziativa Parlamentare) -
C.3203
, 15 marzo 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Estensione agli artigiani dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (iniziativa Parlamentare) -
C.3516
, 9 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE PONTI ed altri: Istituzione e disciplina delle società immobiliari di risparmio (iniziativa Parlamentare) -
C.3734
, 27 ottobre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1969
5
1970
16
1971
5
1972
14
1973
6
1974
7
1976
31
1977
46
1978
98
1979
145
1980
89
1981
9
1983
12
1984
13
1985
9
1986
15
1987
16
1988
3