Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Filippo Micheli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Filippo Micheli
Nasce a Montefranco (Terni) il 15 dicembre 1911
Deceduto il 25 novembre 1995
Licenza media superiore; impiegato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
10
Incarichi di governo
|
72
Atti di indirizzo e controllo
|
186
Interventi
|
384
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1969
V Legislatura della Repubblica italiana
SPITELLA ed altri: Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (iniziativa Parlamentare) -
C.955
, 31 gennaio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Modifica ed integrazione di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (iniziativa Parlamentare) -
C.1082
, 21 febbraio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Norme in materia di usi civici (iniziativa Parlamentare) -
C.1085
, 21 febbraio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Proroga del termine utile per la concessione della riduzione del 25 per cento delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali ed agricoli prevista dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (iniziativa Parlamentare) -
C.1097
, 26 febbraio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOVA ed altri: Norme integrative della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche (iniziativa Parlamentare) -
C.1297
, 28 marzo 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FOSCHI ed altri: Organizzazione del settore dell'assistenza sociale e interventi per le persone in condizione o situazione di incapacità e, in particolare, per i disadattati psichici, fisici, sensoriali e sociali (iniziativa Parlamentare) -
C.1676
, 7 luglio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GREGGI ed altri: Nuova disciplina ed estensione degli assegni familiari ed aumento delle loro misure (iniziativa Parlamentare) -
C.2036
, 21 novembre 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1950
2
1951
2
1953
6
1954
3
1955
4
1963
1
1964
3
1965
3
1967
3
1968
27
1969
7
1970
12
1971
8
1972
17
1973
8
1974
12
1976
6
1977
3
1978
5
1979
35
1980
5
1981
7
1982
3
1983
35
1984
25
1985
13
1986
21
1987
77
1988
15
1989
5
1990
4
1991
3
1992
1
1993
3