Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Filippo Murdaca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Filippo Murdaca
Nasce a Locri (Reggio Di Calabria) il 20 aprile 1906
Deceduto il 24 settembre 1999
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
103
Interventi
|
29
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1955
II Legislatura della Repubblica italiana
SAVIO ed altri: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna (iniziativa Parlamentare) -
C.1552
, 14 aprile 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna.
CECCHERINI ed altri: Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del K 2 Compagnoni Achille e Lacedelli Lino ed alla sorella dello scalatore Puchoz (iniziativa Parlamentare) -
C.1570
, 14 aprile 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STORCHI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.1754
, 29 luglio 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CACCURI ed altri: Nomina ad uditori giudiziari dei concorrenti idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1953 (iniziativa Parlamentare) -
C.1907
, 29 novembre 1955
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1949
3
1950
3
1951
1
1953
2
1954
5
1955
4
1956
3
1957
7
1958
1