Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fiorentino Sullo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fiorentino Sullo
Nasce a Paternopoli (Avellino) il 29 marzo 1921
Deceduto il 3 luglio 2000
Laurea in lettere e in giurisprudenza; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
12
Incarichi di governo
|
93
Atti di indirizzo e controllo
|
720
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
219
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1952
I Legislatura della Repubblica italiana
SULLO: Ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (iniziativa Parlamentare) -
C.2626
, 26 marzo 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SULLO: Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.2818
, 9 luglio 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra.
PALENZONA e SULLO: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga (iniziativa Parlamentare) -
C.2823
, 10 luglio 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.
BELLONI ed altri: Disciplina della odontoiatria e dell'arte ausiliaria dell'odontotecnica in difesa della salute pubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.2946
, 14 ottobre 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FEDERICI AGAMBEN ed altri: Istituzione dell'Opera nazionale per la gioventù (iniziativa Parlamentare) -
C.3051
, 6 dicembre 1952
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
4
1950
1
1951
5
1952
5
1953
6
1954
1
1959
5
1960
5
1961
22
1962
13
1963
12
1964
6
1965
6
1966
1
1967
1
1968
5
1969
1
1970
3
1971
3
1974
1
1975
4
1976
1
1979
7
1980
7
1981
4
1982
7
1983
29
1984
21
1985
6
1986
14
1987
11