Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Florindo d'Aimmo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Florindo d'Aimmo
Nasce a Termoli (Campobasso) il 31 gennaio 1928
Deceduto il 11 febbraio 2013
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
57
Progetti di legge presentati
|
83
Atti di indirizzo e controllo
|
60
Interventi
|
2
Incarichi di governo
XI Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Amato
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (30.06.1992-28.04.1993)
I Governo Ciampi
Sottosegretario di Stato al Bilancio e alla programmazione economica (06.05.1993-10.05.1994)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1983
9
1984
4
1985
5
1986
3
1987
7
1988
4
1989
4
1990
2
1991
3
1992
5
1994
5
1995
5
1996
1