Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Florindo d'Aimmo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Florindo d'Aimmo
Nasce a Termoli (Campobasso) il 31 gennaio 1928
Deceduto il 11 febbraio 2013
Laurea in scienze economiche e commerciali; commercialista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
83
Atti di indirizzo e controllo
|
60
Interventi
|
57
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1995
XII Legislatura della Repubblica italiana
AMICI ed altri: Norme contro la violenza sessuale (iniziativa Parlamentare) -
C.2576
, 23 maggio 1995
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme contro la violenza sessuale.
MALVESTITO ed altri: Norme per la concessione di contributi statali per interventi a favore del comune di Vigevano (iniziativa Parlamentare) -
C.2690
, 14 giugno 1995
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
JERVOLINO RUSSO ed altri: Norme per il sostegno e la promozione di progetti speciali per l'assistenza a domicilio dei malati terminali (iniziativa Parlamentare) -
C.2865
, 11 luglio 1995
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ANDREATTA ed altri: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.2888
, 14 luglio 1995
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCHETTINO ed altri: Norme per promuovere la creazione di nuove imprese e migliorarne i livelli di competitività nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (iniziativa Parlamentare) -
C.3426
, 16 novembre 1995
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1983
9
1984
4
1985
5
1986
3
1987
7
1988
4
1989
4
1990
2
1991
3
1992
5
1994
5
1995
5
1996
1