Deputati
Francantonio Biaggi
Nasce
a
Milano
(Lombardia)
il
16 marzo 1899
Deceduto il 26 dicembre 1979
Laurea in giurisprudenza e ingegneria; dirigente d'azienda
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 05 maggio 1963 , con convalida del 06 febbraio 1964
Eletto
nella circoscrizione BRESCIA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968