Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Cocco Ortu
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Cocco Ortu
Nasce a Cagliari il 19 ottobre 1842
Deceduto a Roma il 4 marzo 1929
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
158
Interventi e citazioni
|
11
Documenti
|
200
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (42)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (42)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 42 risultati
Anno
1907
pagina
1
di 3
XXII Legislatura del Regno d'Italia
"Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore" (iniziativa Governativa) -
C.635
, 7 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private; modificazioni del Senato (iniziativa Governativa) -
C.640-640 B
, 9 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Sulla risicoltura" (iniziativa Governativa) -
C.665
, 21 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 592 sul Credito fondiario" (iniziativa Governativa) -
C.670
, 14 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Operazioni bancarie sui titoli emessi dai Magazzini generali dello zolfo in Sicilia" (iniziativa Governativa) -
C.671
, 21 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Devoluzione del patrimonio della abolita Corporazione dell'Arte della Lana alla Camera di commercio di Firenze" (iniziativa Governativa) -
C.677
, 28 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Serbia il 14 gennaio 1907" (iniziativa Governativa) -
C.678
, 27 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Trattato di commercio, dogana e navigazione concluso fra l'Italia e la Romania il 5 dicembre 1906" (iniziativa Governativa) -
C.679
, 27 febbraio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Provvedimenti per la città di Roma" (iniziativa Governativa) -
C.689
, 12 marzo 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Per il censimento del bestiame e per le statistiche agrarie" (iniziativa Governativa) -
C.694
, 14 marzo 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura" (iniziativa Governativa) -
C.695
, 14 marzo 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Modificazioni al ruolo organico del Regio Corpo delle miniere" (iniziativa Governativa) -
C.707
, 4 aprile 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia" (iniziativa Governativa) -
C.708
, 4 aprile 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quella della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, con le modificazioni portate dalla legge 28 giugno 1906, n. 260" (iniziativa Governativa) -
C.729
, 2 maggio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Costituzione dei Consorzi per la difesa della viticoltura contro la filossera" (iniziativa Governativa) -
C.733
, 18 maggio 1907
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Progetti di legge presentati
0
3
1892
1
1895
1
1897
2
1898
10
1901
6
1902
14
1903
6
1905
2
1906
26
1907
42
1908
39
1909
46
1910
1
1923
1