Deputati
Francesco Cossiga
Nasce
a
Sassari
(Sardegna)
il
26 luglio 1928
Deceduto il 17 agosto 2010
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Presidente della Repubblica dal 03 luglio 1985 al 28 aprile 1992
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 08 maggio 1963 , con convalida del 06 febbraio 1964
Eletto
nella circoscrizione CAGLIARI
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968