Deputati
Francesco Cossiga
Nasce
a
Sassari
(Sardegna)
il
26 luglio 1928
Deceduto il 17 agosto 2010
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Presidente della Repubblica dal 03 luglio 1985 al 28 aprile 1992
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
- Elezioni di domenica 20 giugno 1976 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 01 luglio 1976 , con convalida del 06 ottobre 1976
Eletto
nella circoscrizione CAGLIARI
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979