Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Ferrari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Ferrari
Nasce a Chiuppano (Vicenza) il 18 luglio 1922
Deceduto il 17 aprile 1964
Laurea in lettere; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
16
Interventi
|
51
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1960
III Legislatura della Repubblica italiana
AMENDOLA ed altri: Controllo sui monopoli (iniziativa Parlamentare) -
C.1903
, 15 gennaio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLOMBI ed altri: Norme per il trasferimento della proprietà dei poderi ai mezzadri (iniziativa Parlamentare) -
C.1952
, 28 gennaio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MICELI ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione (iniziativa Parlamentare) -
C.1959
, 28 gennaio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GOMEZ D'AYALA ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (iniziativa Parlamentare) -
C.2237
, 10 giugno 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme in materia di affitto di fondi rustici.
MICELI ed altri: Ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1960 (iniziativa Parlamentare) -
C.2239
, 10 giugno 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAVAZZINI ed altri: Provvedimenti straordinari a favore delle aziende industriali metanifere del Polesine e del personale da esse dipendente (iniziativa Parlamentare) -
C.2252
, 15 giugno 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1958
12
1959
15
1960
6
1961
5
1962
7
1963
6