Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Lovito
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Lovito
Nasce a Moliterno (Potenza) il 22 ottobre 1830
Deceduto a Moliterno (Potenza) il 5 gennaio 1906
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 30 gennaio 1906
3
Incarichi parlamentari
|
5
Progetti di legge presentati
|
305
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
X Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio
Segretario dal 19 maggio 1869 al 14 agosto 1869
Commissione generale del bilancio
Segretario dal 25 novembre 1869 al 2 novembre 1870
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione d'inchiesta sull'amministrazione del comune di firenze
Membro dal 21 maggio 1878 al 29 maggio 1878
XIV Legislatura del Regno d'Italia
Commissione permanente per le elezioni
Membro dal 29 maggio 1880 al 3 giugno 1881
XVI Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Vicepresidente dal 16 giugno 1886 al 4 settembre 1887
XVII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 12 dicembre 1890 al 27 settembre 1892
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 5 marzo 1891 al 27 settembre 1892
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 2 luglio 1900 al 6 febbraio 1902
Giunta permanente per le elezioni
Membro dal 11 marzo 1902 al 18 ottobre 1904
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
Progetti di legge presentati
1863
3
1871
1
1901
1