Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Mazzola
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Mazzola
Nasce a Cuneo (Piemonte) il 27 maggio 1936
Deceduto il 6 maggio 2014
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
85
Progetti di legge presentati
|
39
Atti di indirizzo e controllo
|
57
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 25 maggio 1972 al 10 luglio 1974
IV Commissione giustizia
Membro dal 30 giugno 1972 al 14 marzo 1974
Sostituisce:
Enrico Nicola Spadola
Membro dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 2 agosto 1972 al 5 dicembre 1973
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in sicilia
Membro dal 25 settembre 1973 al 4 luglio 1976
Subentra a:
Giuseppe Azzaro
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale
Membro dal 29 luglio 1974 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 15 luglio 1976 al 11 agosto 1976
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale
Membro dal 5 agosto 1976 al 15 febbraio 1977
Giunta per il regolamento
Membro dal 11 agosto 1976 al 15 marzo 1978
Subentra a:
Piergiorgio Bressani
Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 696 concernente istituzione e ordinamento del servizio per la informazione e la sicurezza
Membro dal 28 gennaio 1977 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 15 luglio 1981 al 11 luglio 1983
X Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 gennaio 1989 al 22 aprile 1992
Segretario dal 18 febbraio 1989 al 29 novembre 1989
XI Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 17 giugno 1992 al 8 ottobre 1992
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 5 agosto 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
16
1973
18
1974
10
1975
9
1976
13
1977
12
1979
1
1981
3
1982
3