Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Restivo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Restivo
Nasce a Palermo (Sicilia) il 25 maggio 1911
Deceduto il 17 aprile 1976
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
213
Interventi
|
204
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
CASTELLUCCI ed altri: Ordinamento della professione di commercialista (iniziativa Parlamentare) -
C.4046
, 8 ottobre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1959
7
1960
6
1961
6
1962
8
1963
11
1964
6
1965
3
1966
14
1967
33
1968
44
1969
27
1970
11
1971
24
1972
3
1975
1