Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Saverio Garofani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Saverio Garofani
Nasce a Roma il 29 dicembre 1962
Laurea in lettere e filosofia; Giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
282
Atti di indirizzo e controllo
|
598
Interventi
|
49
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
GIACOMELLI ed altri: "Disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE" (327) (iniziativa Parlamentare) -
C.327
, 18 marzo 2013
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GAROFANI ed altri: "Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali" (952) (iniziativa Parlamentare) -
C.952
, 15 maggio 2013
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: CIRIELLI ed altri; DURANTI ed altri; GAROFANI ed altri; ARTINI ed altri: Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (45-933-952-1959-B)
FRAGOMELI ed altri: "Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di utilizzo di strumenti elettronici nella propaganda elettorale nelle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nonché alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di orari di apertura degli uffici comunali nel periodo di presentazione delle liste elettorali" (1911) (iniziativa Parlamentare) -
C.1911
, 20 dicembre 2013
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2006
8
2007
1
2008
3
2009
4
2010
2
2011
8
2012
4
2013
3
2014
6
2015
5
2016
4
2017
1