Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Servello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Servello
Nasce a Cambridge il 3 ottobre 1921
Giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2501
Atti di indirizzo e controllo
|
812
Interventi
|
688
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1981
VIII Legislatura della Repubblica italiana
MENNITTI ed altri: Contributo dello Stato alla Associazione nazionale privi della vista (iniziativa Parlamentare) -
C.2408
, 28 febbraio 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUBINACCI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle disfunzioni e sulle passività delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (iniziativa Parlamentare) -
C.2520
, 8 aprile 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RALLO ed altri: Istituzione della facoltà di Scienze motorie nelle università degli studi di Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.2600
, 19 maggio 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAZZAGLIA ed altri: Istituzione del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti (iniziativa Parlamentare) -
C.2722
, 20 luglio 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TREMAGLIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti commerciali di società italiane e a capitale misto italiano e straniero con i paesi dell'est e sui finanziamenti e tangenti di intermediazione a enti e a partiti politici italiani (iniziativa Parlamentare) -
C.2749
, 28 luglio 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAZZAGLIA ed altri: Incompatibilità del giuramento privato con quello di fedeltà alla Repubblica (iniziativa Parlamentare) -
C.2880
, 15 ottobre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e soppressione dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in merito ai reati commessi dai Presidenti del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (iniziativa Parlamentare) -
C.2981
, 19 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1958
11
1959
16
1960
8
1961
4
1962
12
1963
18
1964
15
1965
4
1966
6
1967
6
1968
21
1969
7
1970
6
1971
8
1972
23
1973
3
1974
7
1975
9
1976
46
1977
25
1978
12
1979
66
1980
12
1981
7
1982
3
1983
38
1984
31
1985
12
1986
9
1987
53
1988
18
1989
14
1990
29
1991
21
1992
95
1993
13