Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Soliano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Soliano
Nasce a Mede (Pavia) il 22 settembre 1924
Deceduto il 3 ottobre 2012
Impiegato .
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
44
Progetti di legge presentati
|
92
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge n. 1: "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958 - 1959" e n. 12: "provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, nonché variazioni dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957 - 1958"
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
Segretario dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge nn.60, 61 e 62, relativi ai bilanci dei tre ministeri finanziari per l'esercizio finanziario 1958-59
Segretario dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Membro dal 10 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla concessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo stato ovvero con il suo concorso o contributo
Membro dal 25 luglio 1958 al 1 agosto 1958
V Commissione bilancio e partecipazioni statali
Membro dal 1 luglio 1959 al 15 maggio 1963
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 3906: "istituzione dell'ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"
Membro dal 27 giugno 1962 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.142 "autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1963 - 1964"
Membro dal 26 giugno 1963 al 4 giugno 1968
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Segretario dal 12 luglio 1963 al 20 gennaio 1964
Segretario dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
Membro dal 3 ottobre 1963 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 26 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
Membro dal 23 febbraio 1971 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Segretario dal 24 dicembre 1971 al 24 maggio 1972
Membro dal 24 dicembre 1971 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
6
1959
12
1960
4
1961
4
1962
3
1963
2
1964
7
1965
1
1966
1
1967
4