Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Soliano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Soliano
Nasce a Mede (Pavia) il 22 settembre 1924
Deceduto il 3 ottobre 2012
Impiegato .
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
44
Progetti di legge presentati
|
92
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 18 giugno 1958 (COMUNISTA )
IV Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro dal 1 luglio 1963 (COMUNISTA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
6
1959
12
1960
4
1961
4
1962
3
1963
2
1964
7
1965
1
1966
1
1967
4