Deputati
Francesco Storace
Nasce
a
Cassino
(Frosinone)
il
25 gennaio 1959
maturita' scientifica;giornalista
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 15 gennaio 1997
Eletto
nel collegio di Roma - Trionfale
(circoscrizione LAZIO 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 30 maggio 2000 per dimissioni per incompatibilita'