Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Turnaturi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Turnaturi
Nasce a Catania (Sicilia) il 1 gennaio 1914
Deceduto il 5 gennaio 2005
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
236
Interventi
|
120
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1954
II Legislatura della Repubblica italiana
CARCATERRA ed altri: Modifiche alla tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tribunali presieduti da magistrati aventi funzioni di cassazione cui sono assegnati pure un consigliere istruttore e un procuratore della Repubblica aggiunto con funzioni di appello (iniziativa Parlamentare) -
C.800
, 10 aprile 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della Repubblica.
RIVA ed altri: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, di un contributo ordinario di lire 1.500.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 (iniziativa Parlamentare) -
C.1085
, 29 luglio 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1957-58.
DI GIACOMO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (iniziativa Parlamentare) -
C.1119
, 3 agosto 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCOCA ed altri: Costruzione di case da cedere in proprietà agli impiegati dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.1350
, 17 dicembre 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TURNATURI: Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed iscritto alla Casa di previdenza enti locali (iniziativa Parlamentare) -
C.1352
, 20 dicembre 1954
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
3
1949
1
1950
4
1951
4
1952
3
1953
10
1954
5
1955
3
1956
3
1957
5
1958
11
1961
2
1962
4
1963
14
1964
6
1965
3
1966
2
1967
6
1968
1
1969
4
1970
5
1971
5
1972
7
1973
1
1974
4
1975
3
1976
1