Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Busetto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Busetto
Nasce a Napoli (Campania) il 6 gennaio 1921
Deceduto il 15 aprile 2015
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
266
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
192
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
DI GIULIO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione e la ripresa socio-economica della Valle del Belice, colpita dai terremoti del gennaio 1968 (iniziativa Parlamentare) -
C.4332
, 23 febbraio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TANI ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione del Belice (iniziativa Parlamentare) -
C.4343
, 1 marzo 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
LIZZERO ed altri: Istituzione in Udine dell'università del Friuli e potenziamento e coordinamento dell'istruzione universitaria nel Friuli-Venezia Giulia (iniziativa Parlamentare) -
C.4395
, 25 marzo 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TODROS ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili urbani (iniziativa Parlamentare) -
C.4437
, 12 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
14
1960
10
1961
9
1962
12
1963
13
1964
14
1965
7
1966
6
1967
20
1968
17
1969
8
1970
7
1971
14
1972
13
1973
12
1974
5
1975
2
1976
4