Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Coccia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Coccia
Nasce a Parigi il 30 aprile 1929
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
93
Progetti di legge presentati
91
Atti di indirizzo e controllo
227
Interventi
2
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
4
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
9
1965
5
1966
2
1967
7
1968
5
1969
10
1970
2
1971
6
1972
11
1973
10
1974
2
1975
4
1976
6
1977
4
1978
5
1979
3