Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Danieli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Danieli
Nasce a Galatone (Lecce) il 20 aprile 1956
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
4
Incarichi di governo
|
115
Progetti di legge presentati
|
398
Atti di indirizzo e controllo
|
17
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 15 novembre 1994 al 8 maggio 1996
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di schengen
Membro dal 3 agosto 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 giugno 1996 al 23 maggio 2000
Membro dal 21 giugno 2000 al 9 novembre 2000
Giunta delle elezioni
Membro dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 23 maggio 2000 al 21 giugno 2000
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 9 novembre 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
33
1995
27
1996
23
1997
20
1998
5
1999
7