Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Fausti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Fausti
Nasce a Roma (Lazio) il 24 luglio 1939
Deceduto il 26 luglio 2006
Licenza media superiore;
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
89
Progetti di legge presentati
|
25
Interventi
|
80
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (29)
Altro firmatario (51)
Hai trovato 51 risultati
pagina
1
di 4
IX Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00033 presentata da ROCELLI (DC) in data 19830811
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00037 presentata da CITARISTI (DC) in data 19831220
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/1056/001/02 presentata da COLOMBINI (PCI) in data 19831222
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02054 presentata da FIORI PUBLIO (DC) in data 19840116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02055 presentata da FIORI PUBLIO (DC) in data 19840116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02056 presentata da FIORI PUBLIO (DC) in data 19840116
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00076 presentata da CACCIA (DC) in data 19840403
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00792 presentata da VISCARDI (DC) in data 19840407
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00809 presentata da VISCARDI (DC) in data 19840504
MOZIONE 1/00073 presentata da CITARISTI (DC) in data 19840531
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01241 presentata da FIORI PUBLIO (DC) in data 19841109
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01428 presentata da BECCHETTI (DC) in data 19850114
MOZIONE 1/00109 presentata da CABRAS (DC) in data 19850131
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01439 presentata da ROCCHI (DC) in data 19850131
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00053 presentata da CABRAS (DC) in data 19850206
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1983
11
1984
18
1985
6
1986
10
1987
26
1988
8
1992
5
1993
5