Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Franchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Franchi
Nasce a Scansano (Grosseto) il 26 agosto 1928
Deceduto il 12 maggio 2004
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
736
Progetti di legge presentati
|
1307
Atti di indirizzo e controllo
|
493
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge relativi alle zone depresse del centro nord
Membro dal 20 giugno 1966 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione d'indagine richiesta dall'on. vassalli a norma dell'art. 58 del regolamento
Membro dal 22 settembre 1971 al 20 novembre 1971
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 21 giugno 1972 al 4 luglio 1976
Subentra a:
Ferruccio De Michieli Vitturi
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 4 luglio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge recante provvidenze per le popolazioni del friuli colpite dal terremoto
Membro dal 19 maggio 1976 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 28 settembre 1976 al 19 giugno 1979
Subentra a:
Clemente Manco
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente interventi per le zone del friuli-venezia giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976
Membro dal 20 ottobre 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 9 agosto 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 dicembre 1979 al 7 marzo 1980
Membro dal 20 marzo 1980 al 29 giugno 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 6 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 24 novembre 1983 al 29 gennaio 1985
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 9 ottobre 1985 al 5 maggio 1986
Subentra a:
Altero Matteoli
X Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
Membro dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 22 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1963
20
1964
14
1965
13
1966
11
1967
9
1968
40
1969
20
1970
15
1971
19
1972
41
1973
14
1974
10
1975
14
1976
71
1977
33
1978
15
1979
91
1980
14
1981
9
1982
5
1983
58
1984
30
1985
18
1986
11
1987
72
1988
17
1989
11
1990
17
1991
17
1992
7