Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Maria Malfatti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Malfatti
(Franco Maria Malfatti)
Nasce a Roma (Lazio) il 13 giugno 1927
Deceduto il 10 dicembre 1991
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
16
Incarichi di governo
|
36
Atti di indirizzo e controllo
|
199
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
205
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (6)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (9)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1975
VI Legislatura della Repubblica italiana
Soppressione del Consorzio della Casa dello studente dell'università di Roma (iniziativa Governativa) -
C.3602
, 18 marzo 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con Scambi di Note, firmato a Roma il 26 aprile 1974 (iniziativa Governativa) -
C.3622
, 25 marzo 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di note, firmato a Roma il 26 aprile 1974.
Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento (iniziativa Governativa) -
C.3650
, 28 marzo 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento.
Passaggio dei tecnici laureati nel ruolo degli assistenti universitari (iniziativa Governativa) -
C.3656
, 7 aprile 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Concessione di un contributo straordinario in favore del CIVIS (iniziativa Governativa) -
C.3692
, 14 aprile 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Istituzione del Ministero della ricerca (iniziativa Governativa) -
C.3983
, 6 agosto 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Personale delle opere universitarie (iniziativa Governativa) -
C.4035
, 3 ottobre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Finanziamento straordinario all'Università di Roma (iniziativa Governativa) -
C.4169
, 10 dicembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola materna e della scuola elementare e del personale educativo (iniziativa Governativa) -
C.4217
, 22 dicembre 1975
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1958
13
1959
2
1960
1
1961
5
1962
6
1963
2
1964
2
1965
1
1972
2
1973
3
1974
6
1975
9
1976
14
1977
18
1978
33
1979
68
1980
2
1981
2
1983
3
1984
4
1985
1
1986
2
1987
2
1989
1
1990
2
1991
1