Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Maria Malfatti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Malfatti
(Franco Maria Malfatti)
Nasce a Roma (Lazio) il 13 giugno 1927
Deceduto il 10 dicembre 1991
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
16
Incarichi di governo
|
205
Progetti di legge presentati
|
199
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
36
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (12)
Altro firmatario (24)
Hai trovato 12 risultati
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03385 presentata da MALFATTI (DC) in data 19800429
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17815 presentata da MALFATTI (DC) in data 19821221
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19916 presentata da MALFATTI (DC) in data 19830420
IX Legislatura della Repubblica italiana
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2106 - TAB. 06/002 presentata da MALFATTI (DC) in data 19841011
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02062 presentata da MALFATTI (DC) in data 19850724
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13346 presentata da MALFATTI (DC) in data 19860129
X Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00354 presentata da MALFATTI (DC) in data 19871104
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2044 - TAB. 06/026 presentata da MALFATTI (DC) in data 19871218
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00077 presentata da MALFATTI (DC) in data 19880113
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00080 presentata da MALFATTI (DC) in data 19880114
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/9889/022 presentata da MALFATTI (DC) in data 19891129
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/9890/005 presentata da MALFATTI (DC) in data 19900717
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1958
13
1959
2
1960
1
1961
5
1962
6
1963
2
1964
2
1965
1
1972
2
1973
3
1974
6
1975
9
1976
14
1977
18
1978
33
1979
68
1980
2
1981
2
1983
3
1984
4
1985
1
1986
2
1987
2
1989
1
1990
2
1991
1