Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Orione
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Orione
Nasce a Bruno (Asti) il 28 agosto 1928
Deceduto il 18 luglio 1997
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Gruppi
|
52
Progetti di legge presentati
|
60
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 6 luglio 1979 al 18 maggio 1982
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 9 agosto 1979 al 11 luglio 1983
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 19 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1973
1
1976
10
1977
8
1978
4
1979
10
1980
1
1981
11
1982
6
1983
1