Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Barbareschi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Barbareschi
Nasce a Genova (Liguria) il 21 agosto 1889
Deceduto il 5 ottobre 1963
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 9 ottobre 1963
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
4
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Vicepresidente dal 8 febbraio 1947 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968