Deputati
Gaetano Martino
Nasce
a
Messina
(Sicilia)
il
25 novembre 1900
Deceduto il 21 luglio 1967
Laurea in medicina e chirurgia; docente universitario.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
- Elezioni di domenica 28 aprile 1963 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 07 maggio 1963 , con convalida del 21 maggio 1964
Eletto
nella circoscrizione CATANIA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 21 luglio 1967 per decesso
Viene sostituito da
Letterio La Spada.