Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaspare Cavallini
/
VI Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaspare Cavallini
Nasce a Mede (Pavia) il 11 novembre 1817
Deceduto a Lesa (Novara) il 18 ottobre 1903
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 1 dicembre 1903
VI Legislatura del Regno di Sardegna (14.12.1857 - 21.01.1860)
3
Incarichi parlamentari
|
44
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
VI Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Segretario dal 14 dicembre 1857 al 21 gennaio 1860
Commissione generale del bilancio
Segretario dal 23 febbraio 1858 al 14 luglio 1858
Commissione generale del bilancio
Segretario dal 28 febbraio 1859 al 21 gennaio 1860
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874