Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gennaro Cassiani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gennaro Cassiani
Nasce a Spezzano Albanese (Cosenza) il 13 settembre 1903
Deceduto il 14 luglio 1978
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
13
Incarichi di governo
|
75
Progetti di legge presentati
|
181
Interventi
|
2
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Cassiani Gennaro
Gruppo parlamentare e partito
Oggi e domani : rivista mensile di informazione politica. - 3 (1960), n. 6-7, p. 3-5
B90 - Parlamento e forze politiche, i gruppi parlamentari
Cassiani Gennaro
Cassiani Gennaro
Parlamento e parlamentarismo
Montecitorio : vita del Parlamento. - 3 (1949), n. 1, p. 7
A10 - Il Parlamento in generale
Cassiani Gennaro
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1950
1
1951
2
1955
8
1956
13
1957
6
1958
3
1959
4
1960
5
1961
3
1962
4
1963
3
1964
14
1965
2
1966
3
1967
3
1968
1