I Governo Parri
Sottosegretario: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal 21.06.1945 al 10.12.1945
I Governo De Gasperi
Sottosegretario: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal 10.12.1945 al 13.07.1946
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (14.12.1945-13.07.1946)
Assemblea Costituente
II Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza sociale (17.07.1946-02.02.1947)
I Legislatura della Repubblica italiana
V Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato a Grazia e Giustizia (27.05.1948-27.01.1950)
VII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato al Tesoro (27.07.1951-16.07.1953) con delega per i Danni di Guerra (27.07.1951)