Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Mancini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Mancini
Nasce a Cosenza (Calabria) il 21 aprile 1916
Deceduto il 8 aprile 2002
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
301
Atti di indirizzo e controllo
|
156
Interventi
|
285
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
MANCINI e FELISETTI: Modifica dell'articolo 140 del codice penale e degli articoli 190 e 301 del codice di procedura penale (iniziativa Parlamentare) -
C.2106
, 12 aprile 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACCAME ed altri: Modifiche al codice penale militare di pace (iniziativa Parlamentare) -
C.2107
, 12 aprile 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACCAME ed altri: Modificazioni alle norme sulla procedura penale militare contenute nel libro III del codice penale militare di pace (iniziativa Parlamentare) -
C.2108
, 12 aprile 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BALZAMO ed altri: Provvedimenti urgenti per la riforma della giustizia militare (iniziativa Parlamentare) -
C.2291
, 30 giugno 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1948
5
1949
2
1950
4
1951
2
1952
2
1953
3
1954
10
1955
1
1956
3
1957
1
1958
15
1959
5
1960
3
1961
1
1962
1
1963
6
1964
16
1965
20
1966
23
1967
28
1968
21
1969
10
1970
1
1971
2
1972
2
1973
3
1974
1
1975
3
1976
4
1977
5
1978
4
1979
8
1980
5
1981
4
1982
2
1983
7
1984
9
1985
2
1986
7
1987
11
1988
6
1989
9
1990
4
1991
4