Proclamato il 17 giugno 1979 , con convalida del 13 giugno 1980
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Vicepresidente dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Vicepresidente dal 16 luglio 1981 al 11 luglio 1983