Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Carlo Pajetta
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Pajetta
(Gian Carlo Pajetta)
Nasce a Torino (Piemonte) il 24 giugno 1911
Deceduto il 13 settembre 1990
Giornalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 11 ottobre 1990
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
Elezioni di domenica 3 giugno 1979
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 17 giugno 1979 , con convalida del 13 giugno 1980
Eletto nella circoscrizione TORINO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
58
Atti di indirizzo e controllo
|
12
Interventi
|
2
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
BERLINGUER ed altri: Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati (iniziativa Parlamentare) -
C.135
, 22 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
5
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
1
1980
1