Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Gaetano Poli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gian Gaetano Poli
Nasce a Zevio (Verona) il 14 marzo 1944
Giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
246
Atti di indirizzo e controllo
|
17
Interventi
|
66
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1984
IX Legislatura della Repubblica italiana
SAVIO ed altri: Riapertura dei termini per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla città di Verona per merito acquisito durante la Resistenza (iniziativa Parlamentare) -
C.1562
, 11 aprile 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IANNI ed altri: Norme per la soppressione del Corpo forestale dello Stato e per il trasferimento del relativo personale alle regioni (iniziativa Parlamentare) -
C.1720
, 21 maggio 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ANDÒ ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (iniziativa Parlamentare) -
C.1809
, 7 giugno 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COCCO ed altri: Norme per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice (iniziativa Parlamentare) -
C.2009
, 2 agosto 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STRUMENDO ed altri: Istituzione della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale del Veneto (iniziativa Parlamentare) -
C.2064
, 19 settembre 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MANNUZZU ed altri: Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi (iniziativa Parlamentare) -
C.2125
, 4 ottobre 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SATANASSI ed altri: Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcole etilico di origine agricola (iniziativa Parlamentare) -
C.2239
, 7 novembre 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
6
1984
7
1985
5
1986
5
1987
10
1988
18
1989
10
1990
2
1991
3