Deputati
Gian Luca Galletti
Nasce
a
Bologna
(Emilia-Romagna)
il
15 luglio 1961
Laurea in economia e commercio; Commercialista
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 29 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione EMILIA-ROMAGNA
per la lista UNIONE DI CENTRO con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013