Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Cantelmi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Cantelmi
Nasce a Celano (L'Aquila) il 17 maggio 1926
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
24
Progetti di legge presentati
|
6
Interventi
|
84
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (13)
Altro firmatario (71)
Hai trovato 84 risultati
pagina
1
di 6
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00186 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19760729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00692 presentata da FELICETTI NEVIO (PCI) in data 19761007
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00006 presentata da CARUSO ANTONIO (PCI) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00901 presentata da FELICETTI NEVIO (PCI) in data 19761022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00282 presentata da COLONNA (PCI) in data 19761026
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01206 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01256 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19761130
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00237 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19761207
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00028 presentata da CARUSO ANTONIO (PCI) in data 19761213
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01370 presentata da BRINI FEDERICO (PCI) in data 19761214
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00034 presentata da COLONNA (PCI) in data 19770201
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00532 presentata da FELICETTI NEVIO (PCI) in data 19770505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00643 presentata da BRINI FEDERICO (PCI) in data 19770628
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01354 presentata da PERANTUONO (PCI) in data 19770629
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03293 presentata da CANTELMI (PCI) in data 19770913
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1979
7
1980
7
1981
4
1982
2
1983
2