Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Cantelmi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Cantelmi
Nasce a Celano (L'Aquila) il 17 maggio 1926
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Organi parlamentari
|
24
Progetti di legge presentati
|
84
Atti di indirizzo e controllo
|
6
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1979
7
1980
7
1981
4
1982
2
1983
2