Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Tesini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Tesini
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 5 febbraio 1929
Laurea in giurisprudenza; dirigente d'azienda.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
118
Atti di indirizzo e controllo
|
133
Interventi
|
224
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (iniziativa Parlamentare) -
C.2102
, 6 aprile 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE POI ed altri: Conversione in istituto statale dell'accademia di belle arti "Pietro Vannucci" di Perugia e assunzione del personale insegnante e non insegnante nel ruolo statale (iniziativa Parlamentare) -
C.2149
, 28 aprile 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARDOTTI ed altri: Norme sull'esercizio della funzione ispettiva nella scuola (iniziativa Parlamentare) -
C.2253
, 14 giugno 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICCOLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale dello sport (iniziativa Parlamentare) -
C.2269
, 20 giugno 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ARMELLA ed altri: Modifica agli articoli 83 e 84 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.2314
, 13 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SALOMONE ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (iniziativa Parlamentare) -
C.2361
, 27 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
12
1973
10
1974
9
1975
5
1976
16
1977
9
1978
6
1979
12
1980
9
1983
13
1984
15
1985
13
1986
9
1987
21
1988
5
1989
7
1990
10
1991
11
1992
18
1993
14