Deputati
Gianfranco Astori
Nasce
a
Milano
(Lombardia)
il
13 luglio 1948
Giornalista.
IX Legislatura della Repubblica italiana (12.07.1983 - 01.07.1987)
- Elezioni di domenica 26 giugno 1983 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 08 luglio 1983 , con convalida del 05 dicembre 1984
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 01 luglio 1987