Deputati
Gianfranco Conte
Nasce
a
Minturno
(Latina)
il
19 dicembre 1952
Laurea in scienze politiche; imprenditore settore servizi
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 02 aprile 1994 , con convalida del 05 ottobre 1995
Eletto
nel collegio di Formia
(circoscrizione LAZIO 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996