Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianfranco Morgando
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianfranco Morgando
Nasce a Borgiallo (Torino) il 20 dicembre 1949
Laurea in scienze politiche; dirigente pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
346
Atti di indirizzo e controllo
|
69
Interventi
|
114
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1997
XIII Legislatura della Repubblica italiana
MICHELINI ed altri: Modifica dell'articolo 1 del codice civile concernente il riconoscimento della personalità giuridica di ogni essere umano (iniziativa Parlamentare) -
C.2965
, 14 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MERLO ed altri: Intervento straordinario dei compartecipazione finanziaria dello Stato alprelievo supplementare per le quote latte (iniziativa Parlamentare) -
C.3007
, 21 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FERRARI ed altri: Intervento straordinario di compartecipazione finanziaria dello Stato al prelievo supplementare per le quote latte (iniziativa Parlamentare) -
C.3049
, 23 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MATTARELLA ed altri: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: Revisione della parte seconda della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.3088
, 29 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISCITELLO ed altri: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (iniziativa Parlamentare) -
C.3484
, 26 marzo 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SORO ed altri: Disciplina delle società fra professionisti (iniziativa Parlamentare) -
C.3858
, 12 giugno 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CASINELLI ed altri: Norme per il governo del territorio (iniziativa Parlamentare) -
C.4134
, 16 settembre 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DUILIO ed altri: Norme per il trasferimento all'INAIL delle funzioni di erogazione delle pensioni e dei trattamenti di inabilità ed invalidità non derivanti da infortuni sul lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.4141
, 17 settembre 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARINI ed altri: Riforma della disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.4272
, 24 ottobre 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1992
32
1993
15
1996
19
1997
9
1998
4
2001
4
2002
10
2003
12
2004
6
2005
3