Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianfranco Sabbatini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianfranco Sabbatini
Nasce a Pesaro (Marche) il 11 settembre 1932
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
73
Atti di indirizzo e controllo
|
133
Interventi
|
182
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
PATRIARCA ed altri: Deroga nell'assegnazione del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (iniziativa Parlamentare) -
C.4504
, 28 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VII Legislatura della Repubblica italiana
RENDE ed altri: Classificazione dei films violenti e nuova determinazione delle aliquote fiscali (iniziativa Parlamentare) -
C.163
, 27 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCO ed altri: Organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica applicata ai problemi dello sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.187
, 28 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SABBATINI: Contributo annuo dello Stato in favore della libera università di Urbino (iniziativa Parlamentare) -
C.249
, 5 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SABBATINI: Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di San Leo (Pesaro) e per le opere di risanamento e di consolidamento (iniziativa Parlamentare) -
C.491
, 30 settembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AIARDI ed altri: Provvedimenti a favore degli enti regionali di sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.583
, 14 ottobre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICCOLI ed altri: Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto (iniziativa Parlamentare) -
C.661
, 27 ottobre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANESE ed altri: Riconoscimento delle attività professionali di relazioni pubbliche (iniziativa Parlamentare) -
C.953
, 17 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
9
1973
4
1974
7
1975
10
1976
8
1977
16
1978
16
1979
42
1980
19
1981
22
1982
23
1983
6