Deputati
Gianfranco Sammarco
Nasce
a
Roma
il
8 marzo 1950
Diploma di ragioneria; Libero professionista
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 29 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione LAZIO 1
per la lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013