Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gino Jacopo Olivetti
/
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gino Jacopo Olivetti
Nasce a Urbino (Pesaro E Urbino) il 5 settembre 1880
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
XXVI Legislatura del Regno d'Italia (11.06.1921 - 25.01.1924)
2
Progetti di legge presentati
79
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939